Entreprise : STE INT COMMERC.EQUIP.TRAIT.INFO.COMMUNI - SIREN 402 055 420
Identité
Dénomination
STE INT COMMERC.EQUIP.TRAIT.INFO.COMMUNI
SIREN (siège)
402 055 420
Date d'immatriculation au RNE
26/09/1995
Date de fin de la personne morale
25/09/2094
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1996
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
29 RUE CHALLEMEL LACOUR 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESMAZES CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
La Varenne Saint Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/08/1995
Siret
40205542000010
Nom commercial
SICETIC-LYON
Enseigne
SICETIC LYON
Code APE
725Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation et traitement de matériels et services informatiques.
Adresse
29 RUE 29 Rue Challemel Lacour
69007 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 16 Septembre 1997 DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 15/09/1997 DECLARATION MODIFICATIVE du 30 Septembre 1997 Le tribunal de Commerce de Lyon par jugement en date du 29/09/1997 a prononcé un jugement d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL DECLARATION MODIFICATIVE du 05 Novembre 1997 : JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE EN DATE DU 30 Octobre 1997 prononcé par le Tribunal de commerce de CRETEIL Représentant des créanciers-liquidateur : Me PELLEGRINI - 4 le Parvis de Saint Maur 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Juge commissaire : M GUYOT Juge commissaire suppléant : M BRUEL Cessation des paiements : 30 Septembre 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).