Entreprise : FOREZIENNE DE LOGISTIQUE - SIREN 402 054 092
Identité
(Entreprise radiée le 13/01/2022)
Dénomination
FOREZIENNE DE LOGISTIQUE
SIREN (siège)
402 054 092
Date d'immatriculation au RNE
28/08/1995
Fermeture de l'établissement - 40205409200018
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/2021
Fermeture de l'établissement - 40205409200026
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/2021
Date de fin de la personne morale
27/08/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
33 RUE DE LA POMPE 42510 BALBIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEIGNOUR JEAN , MICHEL , MARIUS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MENADA THIERRY , JEAN , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
La Tour-en-Jarez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/08/1995
Siret
40205409200018
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestations de services dans le domaine de la logistique. achat vente échange import export commerce en général de tous articles se rapportant à ce qui touche aux sports, arts et jeux tels que textiles vêtements matériaux matériels
Adresse
33 RUE 33 Rue de la Pompe
42510 , Balbigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
40205409200026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
PARC D'ACTIVITES DE BOIS VERT
42110 , EPERCIEUX-SAINT-PAUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
238
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Dissolution à compter du 05/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/11/2021, liquidateur : SEIGNOUR Jean Michel Marius, siège de la liquidation : 59 Rue Notre Dame 75006 Paris 6e Arrondissement, parution de la publicité légale : L'Essor (Loire - Rhône - Isère) paru le 19/11/2021
Numéro d'observation
6066
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 05/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/07/2010
Description
Mise en location gérance du fonds "de fabrication, de négoce d'articles de sports et sponsoring auprès de clubs sportifs" à la société DUARIG SPORT (RCS 523 259 513) à compter du 1er Juillet 2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).