Entreprise : TRANSPORTUGAL - SIREN 402 037 311
Identité
Dénomination
TRANSPORTUGAL
SIREN (siège)
402 037 311
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1995
Date de fin de la personne morale
24/08/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE SAINT LAURENT 32500 FLEURANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDEIRA DAMASCENO , DE , JESUS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
FLEURANCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40203731100014
Code APE
602M
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES (NATIONAL OU INTERNATIONAL) LOCATION DE VEHICULES DE TRANSPORTS -
Adresse
RUE RUE SAINT LAURENT
32500 , FLEURANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FLEURANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2302
Date d'ajout
13/09/2001
Description
JUGEMENT EN DATE DU 07/09/2001, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : LA SARL TRANSPORTUGAL EN RAISON DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF A COMPTER DU 07/09/2001 Date d'effet : 07/09/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1444
Date d'ajout
30/05/2001
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 11.05.2001 NOMMANT COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE MR ALAIN SOLER Date d'effet : 11/05/2001
Numéro d'observation
1077
Date d'ajout
11/05/1999
Description
MENTION D'OFFICE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 07/05/99 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE : TRANSPORTUGAL JUGE COMMISSAIRE DESIGNE : MR PIERRE ROZES MANDATAIRE LIQUIDATEUR ; ME MARC LERAY 20 PLACE JB DURAND 47031 AGEN CEDEX LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS EST FIXEE PROVISOIREMENT AU 08/04/99 A COMPTER DU 07/05/99
Numéro d'observation
1076
Date d'ajout
11/05/1999
Description
MENTION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR VIDEIRA DALMACENO AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH EN DATE DU 08.04.99
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).