Entreprise : SOCIETE CIVILE DES ACACIAS - SIREN 402 019 111
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DES ACACIAS
SIREN (siège)
402 019 111
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2010
Fermeture de l'établissement - 40201911100010
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2022
Date de fin de la personne morale
23/08/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZI BRIANGAUD 35600 REDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENU FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
JOUET LOIC , EMILE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Bains-sur-Oust
Nom, Prénom(s)
LEFRANC HUGUES , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
LEON DOMINIQUE , CHRISTIAN , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Fégréac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/1995
Siret
40201911100010
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion de portefeuille titres
Adresse
ZI de Briangaud
35600 , Redon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24975
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Dissolution à compter du 12/12/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/12/2022, siège de la liquidation : 87 Rue de la Châtaigneraie 35600 Redon, parution de la publicité légale : 7 jours paru le 02/07/2023
Numéro d'observation
18388
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/12/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/09/2009
Description
: Prorogation de la durée de la société jusqu'au 23.08.2109.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).