Entreprise : SCI D'YVES A SAINT LAURENT - SIREN 401 984 398
Identité
Dénomination
SCI D'YVES A SAINT LAURENT
SIREN (siège)
401 984 398
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1995
Début d’activité
28/06/1995
Date de fin de la personne morale
09/08/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
130031.32 EUR
Adresse du siège
PRES DES FONTAINES 17340 YVES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
YVES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONVALLET ERIC , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-la prée
Nom, Prénom(s)
MERIAUD ELIANE , VERONIQUE , YOLANDE
Nom d'usage
BONVALLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-la prée
Dénomination
ECPE HOLDING
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Laurent-de-la prée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/1995
Siret
40198439800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion d'immeubles
Autres Activités
Gestion d'immeubles
Adresse
PRES DES FONTAINES
17340 , YVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
YVES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4811
Date d'ajout
15/07/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 14/08/2009 Ancien : 91469,41 EUR Nouveau : 130 793,52 EUR Réduction de capital à compter du 14/08/2009 Ancien : 130 793,52 EUR Nouveau : 130 031,32 EUR Changement de dénomination à compter du 14/08/2009 Ancienne : SCI PRES DES FONTAINES Nouvelle : SCI D'YVES A SAINT LAURENT Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/08/2009 : Partant : DAUNAS Michel, Gérant(e) Partant : DAUNAS MICHEL Denise, Gérant(e) Nouveau : BONVALLET Eric Jacques, Gérant associé Nouveau : BONVALLET Eliane Véronique Yolande, Gérant associé Nouveau : SARL ECPE HOLDING représentée par BONVALLET Eric Jacques, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :401.984.398.00016 NAF :6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).