Entreprise : EARL TEXERAUD - SIREN 401 950 241
Identité
Dénomination
EARL TEXERAUD
SIREN (siège)
401 950 241
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1995
Date de fin de la personne morale
09/08/2094
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Capital social
42670.48 EUR
Adresse du siège
47 CHS DE L EPERON 17400 SAINT JEAN D'ANGELY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALIEVE AGNES
Nom d'usage
TEXERAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Saint-Jean-d'Angély
Nom, Prénom(s)
TEXERAUD PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Jean-d'Angély
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/07/1995
Siret
40195024100018
Code APE
011A
Origine du fonds
Création
Activité principale
exercie, dans dès conditions comparables a celles existant dans les exploi- tations de caractère famimial, d'une activité agricole sur une superficie qui ne pourra exceder un plafond fixe par décret, et plus particu- lierement l'exploitation dès terres mises a disposition par le ou les associés exploitants. Pour la réalisation et dans la limité de l'objet ci-dessus défini, la société peut effectuer toutes opérations propres a en favoriser l'accomplisse- ment ou le devéloppement, dès lors qu'elles s'y rattachent directement ou indirectement et qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société. En particulier, la société peut notamment - procéder a l'acquisition de tout élément d'exploitation agricole ; - prendre a bail tous biens ruraux ; - recevoir sous forme de mise a disposition dans les conditions prévues a l'article dès presents statuts les biens dont les associés sont eux-memes locataires et (ou) propriétaires.
Adresse
47 CHS 47 Chaussée de l'Eperon
17400 , Saint-Jean-d'Angély - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 29/01/1999 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 25/11/1998. Juge Commissaire : Mme STINES Liquidateur : Me DEVOS-BOT Sylvie 14 RUE SAINT FRANCOIS 17100 SAINTES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 29/01/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).