Entreprise : SCP VETERINAIRES GARNIER SOURBESICHMAN - SIREN 401 942 826
Identité
(Entreprise radiée le 10/01/2018)
Dénomination
SCP VETERINAIRES GARNIER SOURBESICHMAN
SIREN (siège)
401 942 826
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1995
Fermeture de l'établissement - 40194282600017
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2016
Fermeture de l'établissement - 40194282600025
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/2016
Date de fin de la personne morale
13/08/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
345114.09 EUR
Adresse du siège
RUE DU MARCHE 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULICAULT ANNE-MARIE , FRANCOISE , JEANNE
Nom d'usage
SICHMAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Merville Franceville plage
Nom, Prénom(s)
SOURBE PASCAL , ANDRE , GABRIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Cabourg
Nom, Prénom(s)
GARNIER MICHEL , JEAN-LOUIS , MARCEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Bréel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40194282600025
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
PL DE LA REPUBLIQUE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40194282600017
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
RUE DU MARCHE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
10/01/2018
Description
Radiation du RCS le 10/01/2018 avec effet au 08/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3031
Date d'ajout
11/10/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 01/08/2016 Liquidateur : GARNIER Michel Jean-Louis Marcel SOURBE Pascal André Gabriel SICHMAN Anne-Marie Françoise Jeanne Le siège de la liquidation est fixé à : place du Marché 14160 Dives-sur-Mer Journal d'annonces légales : Eveil de Lisieux en date du 12/10/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 263 800.00 FRF nouveau montant : 345 114.09 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).