Entreprise : ORGANISATION PROTECTION SECURITE NORD - SIREN 401 931 902
Identité
Dénomination
ORGANISATION PROTECTION SECURITE NORD
Sigle
OPS NORD
SIREN (siège)
401 931 902
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1998
Date de fin de la personne morale
09/11/2094
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
18 RUE DE L'EGLISE 60700 SAINT-MARTIN-LONGUEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCHE OLIVIER , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Saint-Martin-Longueau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
40193190200027
Code APE
746Z
Adresse
18 RUE DE L'EGLISE
60700 , SAINT-MARTIN-LONGUEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40193190200019
Code APE
746Z
Adresse
6 RUE DES BRIGITTINES
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 09/07 /2003 prononçant la clôture pour insuffisance d'ac tif des opérations de la liquidation judiciaire de la société.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/07/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 28.6. 2001 nommant Me PERIN Yvon, 74 avenue du peuple Be lge 59800 LILLE en qualité de liquidateur en rempl acement de Me Jacques BERTRAND
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/07/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 9 janvier 2001 nommant Monsieur Jean LEDOUX en quali té de Juge Commissaire en remplacement de Monsieur Jules LECOUTRE. - Jugement du TC de LILLE du 22/0 6/2001 nommant Mr jean-Claude MONTAIGNE juge-commi ssaire suppléant
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/04/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 26/04 /1999 ouvrant une procédure de liquidation judicia ire. Cessation des paiements en date du 16/03/1998 Juge Commissaire : Mr Eric FELDMANN Liquidateur : Me Jacques BERTRAND, 1 ter rue Colson 59800 LILLE - Cessation d'activité de plein droit à la date d udit jugement.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/11/1998
Description
Historique : Constitution : dépot au greffe du Tc de LILLE - Transfert du siège social du 6 rue des Brigit- tines 59800 LILLE (RCS LILLE 95 B 826) à S t Martin Longueau, à dater du 01/11/1998 - MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE à la date du 01/11/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).