Entreprise : SCEA DU BOIS DE CERE - SIREN 401 922 588
Identité
Dénomination
SCEA DU BOIS DE CERE
SIREN (siège)
401 922 588
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1995
Date de fin de la personne morale
09/08/2094
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
80784 EUR
Adresse du siège
LD MONTCHET 36130 COINGS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE CAROLINE
Nom d'usage
MOUCHET
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
COINGS
Nom, Prénom(s)
MOUCHET ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Vineuil
Nom, Prénom(s)
MOUCHET LAURENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
COINGS
Nom, Prénom(s)
MOUCHET ANNE-MARIE
Nom d'usage
MOTTA
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
MOUCHET ANNE-MARIE
Nom d'usage
MOTTA
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
VINEUIL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/07/1995
Siret
40192258800025
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agricole
Adresse
LD MONTCHET
36130 , COINGS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1995
Siret
40192258800017
Code APE
011A
Adresse
LE BOIS DE CERE
36130 , COINGS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3401
Date d'ajout
06/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : MOUCHET né(e) LEMAIRE Caroline, siège de la liquidation : Montchet 36130 Coings, parution de la publicité légale : La Nouvelle République du Centre-Ouest paru le 06/06/2021
Numéro d'observation
1530
Date d'ajout
04/07/2005
Description
Modification du capital social CAPITAL DE 611.320,56 REDUIT A 192.000 Date d'effet : 01/07/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 010 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 611 320.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).