Entreprise : DELTIMMO - SIREN 401 912 761
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2021)
Dénomination
DELTIMMO
SIREN (siège)
401 912 761
Date d'immatriculation au RNE
11/08/1995
Date de fin de la personne morale
10/08/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
185 CHE LES BIOUX 38320 BRIE-ET-ANGONNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOFIA GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Charbonnières-les-Bains
Nom, Prénom(s)
RUSSO ANTONIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Brié-et-Angonnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/1995
Siret
40191276100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition l administration de tous biens immeubles à usage civil ou commercial bâtis ou non bâtis leur location édification de toutes Construc Tions la propriété l exploitation la location pour toutes destinations et usages la gestion du patrimoine de la société
Adresse
AV avenue Amedée Mercier
01000 , Bourg-en-Bresse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2017
Siret
40191276100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
185 CHE LES BIOUX
38320 , BRIE-ET-ANGONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006495
Date d'ajout
01/03/2021
Description
Radiation en date du 01/03/2021 - Clôture des opérations de liquidation 31/12/2020 (Assemblée générale en date du 21/01/2021).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001368
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
F21/001368
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2020 - Siège de la liquidation : 185 Chemin des Bioux 38320 BRIE-ET-ANGONNES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 25/12/2020
Numéro d'observation
4978
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Radiation du RCS le 11/05/2017 avec effet au 01/01/2017
Numéro d'observation
F17/006556
Date d'ajout
24/04/2017
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Avenue Amedée Mercier 01000 BOURG-EN-BRESSE (Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse) Nouveau siège social : 185 des Bioux 38320 BRIE-ET-ANGONNES à compter du 01/01/2017
Numéro d'observation
F17/006556
Date d'ajout
24/04/2017
Description
Transfert du principal établissement au 185 des Bioux 38320 BRIE-ET-ANGONNES à compter du 01/01/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 700 000.00 FRF nouveau montant : 106 714.31 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).