Entreprise : SCI DU 81 GRAND PLACE - SIREN 401 893 607
Identité
(Entreprise radiée le 25/06/2018)
Dénomination
SCI DU 81 GRAND PLACE
SIREN (siège)
401 893 607
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1995
Fermeture de l'établissement - 40189360700010
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2018
Date de fin de la personne morale
30/07/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
81 GRAND PLACE 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BANACH FELICJA
Nom d'usage
ZBIERSKI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
Wallers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/1995
Siret
40189360700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière La propriété, l'aménagement, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble à SAINT AMAND LES EAUX 81 Grand' place
Adresse
81 81 Grand place
59230 , Saint-Amand-les-Eaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
25/06/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 25-04-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Dissolution à compter du 31-12-2017, Journal publicateur : La gazette DU : 26-01-2018, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/1995
Description
Historique : La société reprend les actes et engag ements accomplis par son dirigeant notamment l'exp loita- tion du fonds faite pour le compte de la so ciété en formation entre le 26 Juillet 1995 et le 31 Juillet 1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).