Entreprise : COMPAGNIE DE TELESECURITE SA CTS - SIREN 401 874 292
Identité
Dénomination
COMPAGNIE DE TELESECURITE SA CTS
Sigle
CTS
SIREN (siège)
401 874 292
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1998
Début d’activité
19/07/1995
Date de fin de la personne morale
10/03/2094
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1998
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Exploitation de structures de surveillance et de Telesecurite
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
17 ALL DES SAULES 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUVIN LUDIVYNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Épinay-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
FAUVIN JEAN-LUC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Oinville-sur-Montcient
Nom, Prénom(s)
FAUVIN EMMANUEL , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Croissy-Beaubourg
Nom, Prénom(s)
FAUVIN NEE EVELIN CHRISTIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Verneuil-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAFLAQUIERE YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MAURE FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/1995
Siret
40187429200022
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de structures de surveillance et de Telesecurite
Adresse
17 ALL DES SAULES
78480 , VERNEUIL-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/1995
Siret
40187429200014
Code APE
746Z
Adresse
13 RUE DU PONT DES HALLES
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE STRATEGIC ORLY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27499
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 06/02/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43836
Date d'ajout
14/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 14/01/2015 nommant M. Joseph Hervé juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
40926
Date d'ajout
25/11/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 25/11/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00859 , date de cessation des paiements le 30/09/2014 , désigne liquidateur SELARL Smj prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
24103
Date d'ajout
15/01/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 14/10/2011
Numéro d'observation
72427
Date d'ajout
11/03/1998
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).