Entreprise : LF GROUP - SIREN 401 861 893
Identité
Dénomination
LF GROUP
SIREN (siège)
401 861 893
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1998
Début d’activité
03/07/1998
Date de fin de la personne morale
13/09/2094
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
191460 EUR
Adresse du siège
148 RUE ARISTIDE BRIAND 59680 FERRIERE-LA-GRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lebrun XAVIER , VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Roncq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/1998
Siret
40186189300022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
148 RUE ARISTIDE BRIAND
59680 , FERRIERE-LA-GRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/07/1995
Siret
40186189300014
Enseigne
DCP
Code APE
741G
Adresse
96 RUE DES FAUVETTES
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2001
Siret
40186189300030
Code APE
741G
Adresse
7 PL DE LA GARE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/2009
Siret
40186189300055
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
3 PARC EUROPESCAUT RUE EUROPE
59410 , ANZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/12/2009
Description
Du 16 FEVRIER 2009 au 09 NOVEMBRE 2009, le siège s ocial étaient sis à ANZIN, 3 rue de l'europe
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
31/03/2009
Description
Radiation consécutive au transfert du siège au 3 R ue de l'Europe 59410 ANZIN (RCS VALENCIENNES 1998B 50115) à dater du 16/2/2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/03/2009
Description
DU 18 JUILLET 1995 AU 16 FEVRIER 2009, le siège so cial et l'établissement principal étaient sis à RO UBAIX 52-54 rue du Chemin de Fer - RCS ROUBAIX TOU RCOING 95 B 580
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/03/2009
Description
Dépôt de l'acte de transfert du siège social de RO UBAIX à ANZIN au Greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES le 25 MARS 2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/03/2009
Description
Dépôt de l'acte constitutif au Greffe de ROUBAIX T OURCOING en date du 3 AOUT 1995
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/08/1995
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 29 /7/1995 ETABLISSEMENTS SECONDAIRES EXPLOITES HORS RESSORT -RCS AVESNES SUR HELPE 98B115
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 16/02/2009. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).