Entreprise : SCIPREX - SIREN 401 844 980
Identité
Dénomination
SCIPREX
SIREN (siège)
401 844 980
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1995
Début d’activité
01/07/1995
Date de fin de la personne morale
24/07/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ACHAT ET REVENTE DE TOUS PRODUITS TOURISTIQUES OU PUBLICITAIRES TRANSFORMES OU NON - REPRESENTATION DE TT PRODUIT OU SERVICE PROVENANT DE FRANCE OU DE L'ETRANGER
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE FERDINAND FOREST 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOEUILLET BENOIT , CHARLES , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Petit-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40184498000011
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACHAT ET REVENTE DE TOUS PRODUITS TOURISTIQUES OU PUBLICITAIRES TRANSFORMES OU NON - REPRESENTATION DE TT PRODUIT OU SERVICE PROVENANT DE FRANCE OU DE L'ETRANGER
Adresse
RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4495
Date d'ajout
28/12/1999
Description
Modification autreGERANT PARTANT : MME LOEUILLET FREDERIKE MARIE-JOEPHE GERANT NOUVEAU : MR LOEUILLET BENOIT CHARLES HENRI A CPTER DU 30 06 99
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EURLe 18/11/2010 le Tribunal Mixte de Commerce de POINTE A PITRE a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société, a désigné M. MOUEZA juge commissaire, M. BOUTON juge commissaire suppléant, Me DUMOULIN liquidateur, Me VOUTIER commissaire priseur, a fixé au 31/08/2010 la date provisoire de cessation des paiements.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).