Entreprise : SCI DE LA GARE - SIREN 401 835 525
Identité
(Entreprise radiée le 08/01/2021)
Dénomination
SCI DE LA GARE
SIREN (siège)
401 835 525
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 40183552500023
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 40183552500015
- Date d'effet de la fermeture : 20/07/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
PAIN D AVAINE 50540 ISIGNY-LE-BUAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULAY MARION , CHARLOTTE , LUCIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1991
Commune de résidence
La Chevroliere
Nom, Prénom(s)
BOULAY DOMINIQUE , ALBERT , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Isigny-le-Buat
Nom, Prénom(s)
THOUVENEL MARIE-CHRISTINE , LUCETTE , PIERETTE
Nom d'usage
BOULAY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Isigny-le-Buat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/1995
Siret
40183552500015
Code APE
702C
Adresse
LA JAUDIERE
50540 , ISIGNY-LE-BUAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/08/1995
Siret
40183552500023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'administration, la gestion, l'acquisition de tout bien immeuble ou droit immobilier et notamment l'acquisition et la gestion d'un immeuble sis à Isigny le buât "la gare".
Adresse
21 rue Saint-Jean
50540 , Isigny-le-Buat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
197
Date d'ajout
08/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/2020
Description
Dissolution à compter du 14/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/10/2020, liquidateur : BOULAY né(e) THOUVENEL Marie-Christine Lucette Pierette, siège de la liquidation : 21 Rue Saint-Jean 50540 Isigny-le-Buat, parution de la publicité légale : La Presse de la Manche en date du 30/11/2019
Numéro d'observation
78
Date d'ajout
06/01/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 17/12/2011 : Nouveau : BOULAY Marion, Charlotte, Lucie, Associé Société Civile Changement de qualité : BOULAY Dominique, Albert, Jean, Marie, Gérant associé devient Gérant(e) Changement de qualité : BOULAY Marie-Christine Lucette Pierette, Gérant associé devient Gérant(e) Société réduite à un associé unique à compter du 17/12/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Granville a été rattaché au tribunal de commerce de Coutances par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).