Entreprise : ETUDE STAT ET DYNAMIQUE CORP HUMAIN - SIREN 401 818 489
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2021)
Dénomination
ETUDE STAT ET DYNAMIQUE CORP HUMAIN
SIREN (siège)
401 818 489
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2004
Date de fin de la personne morale
18/04/2094
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
159 AV DE MONTESARCHIO 83130 LA GARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELTIER MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
MOREAU FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Faremoutiers
Nom, Prénom(s)
CHATENET KARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Nevers
Nom, Prénom(s)
MAZERIE BORIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Breteil
Nom, Prénom(s)
DEBOUTE OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
NICAULT ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Commune de résidence
Dourdan
Nom, Prénom(s)
ETIENNE CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Le Cannet
Nom, Prénom(s)
SIMART VINCENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Venizel
Nom, Prénom(s)
FETUS DANIELLE
Nom d'usage
AZZIMONTI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Ajaccio
Nom, Prénom(s)
DEBOUTE ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RAFFAULT CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DURAND FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
POULET PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Marches
Nom, Prénom(s)
TEYSSANDIER JEAN_PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Gironde-sur-Dropt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/06/1995
Siret
40181848900015
Code APE
804C
Adresse
5 AV JEAN MARIE CHARCOT
06160 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/07/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/02/2004
Siret
40181848900023
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dispense de formation progessionnelle continue et enseignement dans le domaine de la recherche et des études de la statique et de la dynamique du corps humain formation conseil auprès de tous organismes et partivuliers et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la societé.
Adresse
159 AV 159 Avenue De Montésarchio
83130 , La Garde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40124
Date d'ajout
05/07/2010
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/04/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2316
Date d'ajout
19/04/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).