Entreprise : JACQUESON DEVELOPPEMENT - SIREN 401 792 528
Identité
Dénomination
JACQUESON DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
401 792 528
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1995
Début d’activité
01/07/1995
Date de fin de la personne morale
25/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT VENTE CONCEPTION REALISATION EXPLOITATION ET FORMATION DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATIQUE ET DES TELETRANSMISSIONS
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
30490 EUR
Adresse du siège
24 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUESON BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40179252800028
Nom commercial
JACQUESON DEVELOPPEMENT - CYBER INTELLIGENCE
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
ACHAT VENTE CONCEPTION REALISATION EXPLOITATION ET FORMATION DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATIQUE ET DES TELETRANSMISSIONS
Autres Activités
ACHAT VENTE CONCEPTION REALISATION EXPLOITATION ET FORMATION DANS LES DOMAINES DE L'INFORMATIQUE ET DES TELETRANSMISSIONS
Adresse
24 RUE LUCIEN SAMPAIX
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40179252800010
Code APE
722C
Adresse
12 RUE LOUIS HACHETTE
08300 , RETHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B2187421
Date d'ajout
05/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 05-05-2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Bernard Rossignol Juge Commissaire, SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire liquidateur .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2004B2187418
Date d'ajout
20/09/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/09/2018
Numéro d'observation
2004B2187416
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 19/06/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201401837, date de cessation des paiements le 26/06/2013, et a désigné : juge commissaire Mme Françoise Maeght liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2004B218744
Date d'ajout
10/12/2004
Description
La société a par décision du 20/10/2004 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20/10/2004
Numéro d'observation
2004B218743
Date d'ajout
10/12/2004
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).