Entreprise : CUMA BETA-MARITIMA - SIREN 401 779 350
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2022)
Dénomination
CUMA BETA-MARITIMA
SIREN (siège)
401 779 350
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1995
Fermeture de l'établissement - 40177935000024
- Date d'effet de la fermeture : 20/05/2022
Fermeture de l'établissement - 40177935000016
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2020
Date de fin de la personne morale
31/07/2025
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
8460.32 EUR
Adresse du siège
2 IMP DES GUELLES 63510 MALINTRAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M MERLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGUIER PASCAL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Chappes
Nom, Prénom(s)
DELSUC JEAN-CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Issoire
Nom, Prénom(s)
BERTHONNECHE GILLES
Qualité
Vice-Président, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Ennezat
Nom, Prénom(s)
BLATEYRON PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Joze
Nom, Prénom(s)
MERLE JEAN-YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
MALINTRAT
Nom, Prénom(s)
CHAUCHEPRAT REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Charmes
Nom, Prénom(s)
COGNET DOMINIQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
FABRE SEVERINE
Nom d'usage
DARSONVILLE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Espirat
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saulcet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/1995
Siret
40177935000016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
AV JEAN JAURES
63510 , AULNAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/07/1995
Siret
40177935000024
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux agricoles
Adresse
2 IMP 2 Impasse des Guelles
63510 , Aulnat - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez M Merle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10621
Date d'ajout
02/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2020
Description
Dissolution à compter du 15/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/09/2020, liquidateur : CHAUCHEPRAT Régis, siège de la liquidation : 18 Rue du Fournil 03800 Charmes, parution de la publicité légale : L'Auvergne agricole en date du 06/11/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 450.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 691.05 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).