Entreprise : SCP FAVRESSE BRUNO RICCI - SIREN 401 743 117
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2022)
Dénomination
SCP FAVRESSE BRUNO RICCI
SIREN (siège)
401 743 117
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1995
Fermeture de l'établissement - 40174311700020
- Date d'effet de la fermeture : 17/05/2022
Fermeture de l'établissement - 40174311700012
- Date d'effet de la fermeture : 05/11/1998
Date de fin de la personne morale
10/07/2045
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'avocats
Capital social
434479.7 EUR
Adresse du siège
22 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 87
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETELLIER NELLY , BERNADETTE , GISELE
Nom d'usage
FAVRESSE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Grasse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40174311700012
Code APE
741A
Adresse
25 RUE D ANTIBES
06400 , CANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40174311700020
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de leur profession d'avocat, ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices
Adresse
22 BD 22 Boulevard DE LA REPUBLIQUE
06400 , Cannes - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 87
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7594
Date d'ajout
17/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Cannes le 17/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
94685
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE En date du 05/06/2014 A prononcé la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désigne liquidateur Me FUNEL, nom du juge-commissaire Mme Marie-Laure GUEMAS.
Numéro d'observation
94682
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE En date du 24/03/2014 A prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12/11/2013 désigne Juge Commissaire Mme Marie Laure GUEMAS, Mandataire Judiciaire la SCP FUNEL TADDEI FERRARI 54 Rue Gioffredo 06000 NICE en la personne de Me Jean Patrick FUNEL, et ouvre une période d'observation expirant le 24/09/2014. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
16646
Date d'ajout
12/01/2007
Description
Dissolution à compter du 31/12/2006
Numéro d'observation
3622
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).