Entreprise : SCI DE GARNES - SIREN 401 740 303
Identité
Dénomination
SCI DE GARNES
SIREN (siège)
401 740 303
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2021
Début d’activité
27/06/1995
Date de fin de la personne morale
25/03/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
exploitation par bail, location ou autrement de biens et droits immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
171 B AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVELAY BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Rennemoulin
Nom, Prénom(s)
DEVELAY CLAUDE , LUCIEN , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Villepreux
Nom, Prénom(s)
DEVELAY ROSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Senlisse
Nom, Prénom(s)
DEVELAY EDWARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Montesson
Nom, Prénom(s)
DEVELAY LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
SW4 9AX LONDON
Dénomination
ERGIDEE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villepreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/1995
Siret
40174030300045
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
171 B AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/1995
Siret
40174030300011
Code APE
701D
Adresse
4 AV DE L'OPERA
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1998
Siret
40174030300029
Code APE
701D
Adresse
8 B DAMPIERRE
78720 , SENLISSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28433
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 26/02/2021 du 171 bis Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine au Ferme de la Faisanderie Route de Rennemoulin 78450 Villepreux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15471
Date d'ajout
15/07/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
82769
Date d'ajout
15/07/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).