Entreprise : BOCHAR - SIREN 401 699 046
Identité
Dénomination
BOCHAR
SIREN (siège)
401 699 046
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1995
Début d’activité
17/07/1995
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 40169904600017
- Date d'effet de la fermeture : 09/02/2017
Date de fin de la personne morale
24/07/2094
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La société a pour objet en France et à l'étranger, l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes, acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur Acti- vite dans le secteur de la distribution
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
35 RUE PASTEUR 59400 AWOINGT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONIFACE CHARLOTTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
CABINET OLIVIER ROPARS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cambrai
Dénomination
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/07/1995
Siret
40169904600025
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet en France et à l'étranger, l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes, acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur Acti- vite dans le secteur de la distribution
Adresse
35 RUE PASTEUR
59400 , AWOINGT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/07/1995
Siret
40169904600017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE DU PETIT SOLESMES
59730 , SAINT-PYTHON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/10/2023
Description
Dissolution avec poursuite d'activité à compter du 23/10/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/10/2023, siège de la liquidation : 10 Rue du Docteur Guérin 59400 Cambrai, parution de la publicité légale : La Gazette Nord Pas de Calais paru le 25/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3915
Date d'ajout
16/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2013 : Partant : COQUEL Michel, Commissaire aux comptes suppléant Partant : DEMONT Bernard, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BL COMMISSARIAT ET AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : LOCQUET Arnaud, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
5503
Date d'ajout
02/12/2010
Description
Transformation de la société à compter du 30/09/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Augmentation de capital à compter du 30/09/2010 Ancien : 83846,96 EUR Nouveau : 90000 EUR Changement de dénomination à compter du 30/09/2010 Ancienne : S.A. BOCHAR Nouvelle : BOCHAR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2010 : Partant : MURA Mireille, Administrateur Partant : BONIFACE Paul, Administrateur Changement de qualité : BONIFACE Fiorenzo, Président du Conseil d'Administration devient Président (et changement de coordonnées personnelles) Modifié : COQUEL Michel, Commissaire aux comptes suppléant - coordonnées personnelles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 550 000.00 FRF Nouveau montant : 83 846.96 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).