Entreprise : T.F.P. TRANSPORT FRANCO PORTUGAIS - SIREN 401 676 903
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2002)
Dénomination
T.F.P. TRANSPORT FRANCO PORTUGAIS
SIREN (siège)
401 676 903
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1995
Fermeture de l'établissement - 40167690300024
- Date d'effet de la fermeture : 15/04/1999
Date de fin de la personne morale
19/07/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
8 RUE D ESTIENNE D ORVES 94000 CRETEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUBTIL JORGE MANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
BARTHE GEORGES CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40167690300024
Nom commercial
T.F.P.
Code APE
602L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises et location de véhicules industriels pour le transport routier de Machandises avec conducteur
Adresse
8 RUE 8 Rue D'ESTIENNE D'ORVES
94000 , Créteil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6304
Date d'ajout
10/06/2002
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6272
Date d'ajout
07/06/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 06/06/2002 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Misraki Jean-marie , nom du liquidateur : Me Guillemonat Jean-yves
Numéro d'observation
33654
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6598
Date d'ajout
16/04/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 15/04/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00330 , date de cessation des paiements le 15/10/1997 , désigne juge commissaire m Jean-marie Misraki , juge commissaire suppléant m. Jean pierre Lejeunes , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
5836
Date d'ajout
07/04/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 07/04/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).