Entreprise : FRED - SIREN 401 624 812
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2021)
Dénomination
FRED
SIREN (siège)
401 624 812
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1995
Fermeture de l'établissement - 40162481200012
- Date d'effet de la fermeture : 27/01/2021
Date de fin de la personne morale
06/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
98 AV GABRIEL PERI 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONIER RE FREDERIC , PASCAL , JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Le Plessis-Pâté
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/05/1995
Siret
40162481200012
Enseigne
AUTRE CHOSE
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de détail, demi gros et gros de vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants, articles d habillement de toute nature, de chaussures et articles chaussant, d accessoires d habillement et notamment la maroquinerie ; L importation, l exportation, le courtage et la commission de tous les articles ci-dessus indiqués ; Toutes négociations, échanges, dépôts, livraisons, expéditions, facturations, publicité ainsi que la fourniture de toute assistance technique et commerciale en ce qui concerné les objets sus indiqués
Adresse
98 AV 98 Avenue GABRIEL PERI
91700 , SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4694
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 27/01/2021 avec effet au 27/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22655
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Dissolution à compter du 25 11 1999 Nomination de Mr Monier Frédéric (ancien gérant) en qualité de liquidateur
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
04/10/1996
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 09-09-1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).