Entreprise : SCEA BOISNARD - SIREN 401 512 454
Identité
Dénomination
SCEA BOISNARD
SIREN (siège)
401 512 454
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1995
Début d’activité
20/06/2020
Date de fin de la personne morale
01/07/2094
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIES
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
763510 EUR
Adresse du siège
VILLAGE DE MORIERES 14170 VENDEUVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISNARD LAURENT , JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Vendeuvre
Nom, Prénom(s)
BOISNARD STEPHANE , CLAUDE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Jort
Dénomination
HOLDING SLB
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Vendeuvre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2020
Siret
40151245400026
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage de porcins,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage de vaches laiti?res,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
VILLAGE DE MORIERES
14170 , VENDEUVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
40151245400018
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
14140 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Vieux Pont En Auge - Livarot
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2220
Date d'ajout
03/07/2020
Description
Radiation du RCS le 03/07/2020 avec effet au 20/06/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Caen par suite de transfert du siège social à compter du 20/06/2020 du Vieux Pont En Auge - Livarot 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE au Village de Morières 14170 Vendeuvre Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) Ancienne valeur : Vieux Pont En Auge - Livarot 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 504 400.00 FRF nouveau montant : 381 793.32 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).