Entreprise : SCM DE LA LIBERATION - SIREN 401 496 633
Identité
Dénomination
SCM DE LA LIBERATION
SIREN (siège)
401 496 633
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1995
Début d’activité
01/06/1995
Date de fin de la personne morale
28/06/2045
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Faciliter à chacun de ses membres l'exercice de son activité par la mise en commun de moyens utiles qu'ils soient moyens humains ou matériels.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
9604 EUR
Adresse du siège
2 PL DE LA LIBERATION 30130 PONT-SAINT-ESPRIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANSART CYRIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
La Roque-sur-Cèze
Nom, Prénom(s)
REVERBEL LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40149663300017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Kinésthérapie
Autres Activités
Kinésthérapie
Adresse
2 PL DE LA LIBERATION
30130 , PONT-SAINT-ESPRIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/012616
Date d'ajout
14/11/2007
Description
A compter du 31.10.2007 : Modification de la dénomination (ancienne identification : SCM DE KINESITHERAPEUTE DE LA PLACE DE LA LIBERATION) - Modification relative aux dirigeants suite à la cession de parts sociales.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1697
Date d'ajout
20/02/2002
Description
REDUCTION ET CONVERSION EN EURO DU CAPITAL SOCIAL POUR LE PORTER A LA SOMME DE 9604 EUROS A COMPTER DU 31.12.01 NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT DE MONSIEUR HANSART CYRIL NE LE 17.06.1975 A PARIS, DEMEURANT IMPASSE DE LA COSTE 30200 LE ROQUE SUR CEZE A COMPTER DU 31.12.01 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 31.12.01 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 20.02.02 CEVENNES MAGAZINE DU 23.02.02. Date d'effet : 31 décembre 2001
Numéro d'observation
1698
Date d'ajout
15/02/2001
Description
CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT: SCM DES KINESITHERAPEU- TES DE LA PLACE DE LA LIBERATION GERANT PARTANT: MR PERRIN JEAN NOUVEAUX GERANTS: MR REVERBEL LAURENT, NE L8.1.67 A BAGNOLS SUR CEZE DEMEURANT A BAGNOLS SUR CEZE 14 MONTEE DE FRANCE ET MME PERRIN FRANCOISE NEE LE 2.11.45 A SILI KACEM (MAROC, DEMEURANT A PONT SAINT ESPRIT, RESIDENCE ST YVES SUIVANT A.G.E. DU 30.12.2000 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.02.2001 CEVENNES MAGAZINE 3.2.2001 Date d'effet : 01 janvier 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).