Entreprise : ECOLIT - SIREN 401 484 753
Identité
Dénomination
ECOLIT
SIREN (siège)
401 484 753
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1998
Début d’activité
01/01/1998
Date de fin de la personne morale
21/09/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
COMMERCIALISATION DE LITIERE POUR ANIMAUX ET TOUS PRODUITS S'Y RATTACHANT
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
LA CHAPELLE 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARGENCES - CROISSANVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNAMOUR LAURENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
ARGENCES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
40148475300025
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COMMERCIALISATION DE LITIERE POUR ANIMAUX ET TOUS PRODUITS S'Y RATTACHANT
Adresse
LA CHAPELLE
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARGENCES - CROISSANVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40148475300017
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
8 RUE DE L’EGLISE
14540 , BOURGUEBUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
938
Date d'ajout
25/08/2006
Description
Modification autre TRANSFORMATION DE LA SASU EN SARL NOMINATION DE MME LAURENCE BONNAMOUR EN QUALITE DE GERANTE (ANCIENNEMENT PRESIDENTE) DEMISSION DE LA SOCIETE SODECOM EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DEMISSION DE MR FRANCOIS CHATELIER COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT Date d'effet : 31/07/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
187
Date d'ajout
12/02/2002
Description
Modification autre TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DE MADAME LAURENCE BONNAMOUR (SUPPRESSION DU NOM D'USAGE MEUNIER EN QUALITE DE PRESIDENTE (ANCIENNE P.C.A) FIN DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DE MESSIEURS LE PAGE DECOUTERE ET VANDECANDELAERE A COMPTER DU 07/12/2001 NOMINATION DE LA SOCIETE SODECOM (ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT) EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS AVRIL DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE MONSIEUR FRANCOIS CHATELIER EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE SODECOM A COMPTER DU 22/12/2001 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS : ANCIEN : 250 000 FRS NOUVEAU : 50 000 EUROS Date d'effet : 07/12/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE CODE APE : 524Z NUMERO SIRET : 401 484 753 00025 --------------------------------------------------------------------------- DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS AU GREFFE DE CAEN LE 30/06/95 NUMERO A 1347 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA VOIX LE BOCAGE DU 20/06/95 TRANSFERT D'ACTIVITE SANS MAINTIEN D'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).