Entreprise : GFA DU MENUZE - SIREN 401 475 751
Identité
Dénomination
GFA DU MENUZE
SIREN (siège)
401 475 751
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1995
Début d’activité
17/05/1995
Date de fin de la personne morale
28/06/2094
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, apportés aux fins de conservation d'une exploitation.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
687923.5 EUR
Adresse du siège
AU MENUZE 32120 SAINT-BRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURCADE PHILIPPE , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Saint-Brès
Nom, Prénom(s)
FOURCADE FRANCOISE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
FOURCADE MARIE , HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Saint-Brès
Nom, Prénom(s)
FOURCADE HENRI , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Saint-Brès
Nom, Prénom(s)
FOURCADE ANTOINE , BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Saint-Brès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1995
Siret
40147575100012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, apportés aux fins de conservation d'une exploitation.
Autres Activités
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole, apportés aux fins de conservation d'une exploitation.
Adresse
AU MENUZE
32120 , SAINT-BRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
06/01/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 04/09/2008 Ancien : 144826 EUR Nouveau : 656061,78 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2771
Date d'ajout
09/10/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/09/2008 : Partant : FOURCADE Jean-Robert Maurice, Gérant - décédé) Nouveau : FOURCADE Philippe Pierre, Gérant associé Nouveau : FOURCADE Françoise, Marie, Associé Société Civile Nouveau : FOURCADE Marie Hélène, Associé Société Civile Nouveau : FOURCADE Antoine Bertrand, Associé Société Civile Nouveau : FOURCADE Henri Daniel, Associé Société Civile
Numéro d'observation
288
Date d'ajout
17/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS : ANCIEN : 950 000 F00 NOUVEAU : 144 826 EUROS Date d'effet : 02/10/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).