Entreprise : COGECO - SIREN 401 475 330
Identité
Dénomination
COGECO
Sigle
COGECO
SIREN (siège)
401 475 330
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1995
Début d’activité
22/06/1995
Date de fin de la personne morale
09/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement. La gestion de ses participations financières ou capitalistiques, majoritaires ou non et de tous intérêts dans toutes sociétés. La direction, l'animation, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. Toutes prestations de services dans les domaines administratif, financier, comptable, informatique, commercial, de la gestion, de l'organisation et de la direction d'entreprises.
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
161696 EUR
Adresse du siège
RUE DE CHAMPFEUILLET 38500 VOIRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TEMPORIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUINET GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GOUTILLE LOUISE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOUTILLE MATHILDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUERS ODILE , MARCELLE , MADELEINE
Nom d'usage
GOUTILLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Moirans
Nom, Prénom(s)
GOUTILLE MARC , YVES , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Moirans
Dénomination
SARL CABINET PIERRE MIELCAREK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/06/1995
Siret
40147533000023
Nom commercial
COGECO
Enseigne
COGECO
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement. La gestion de ses participations financières ou capitalistiques, majoritaires ou non et de tous intérêts dans toutes sociétés. La direction, l'animation, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. Toutes prestations de services dans les domaines administratif, financier, comptable, informatique, commercial, de la gestion, de l'organisation et de la direction d'entreprises.
Adresse
RUE DE CHAMPFEUILLET
38500 , VOIRON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TEMPORIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1995
Siret
40147533000015
Code APE
701A
Adresse
2 AV DE VIGNATE
38610 , GIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/009247
Date d'ajout
29/07/2005
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de GIERES (38610) 2 avenue de Vignate à VOIRON (38503) Le Temporis Zac Champfeuillet BP 96 à compter du 16/06/2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-Ancienne dénomination : COMPAGNIE GENERALE D'ETUDES ET DE CONSEILS EN CONSTRUCTION - Sigle : COGECO
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 23.06.1995 LA TERRE DAUPHINOISE DU 14.06.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).