Entreprise : COOPABLIM - SIREN 401 470 935
Identité
(Entreprise radiée le 04/07/2008)
Dénomination
COOPABLIM
Sigle
COOPABLIM
SIREN (siège)
401 470 935
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1995
Date de fin de la personne morale
29/06/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
747 EUR
Adresse du siège
66 RUE PAUL CLAUDEL 87000 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
64
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEULIER JEAN-MICHEL , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Saint Julien le Petit
Nom, Prénom(s)
COUTURIER JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Saint Christophe
Nom, Prénom(s)
DESSUS JEAN-JACQUES , ROBERT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Uzerche
Nom, Prénom(s)
LORIOUX DIDIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Chaumeil
Nom, Prénom(s)
PEGOURDIE DANIEL , JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Uzerche
Nom, Prénom(s)
DESLANDES MICHEL , JEAN-MARCEL , ADOLPHE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Royeres
Dénomination
SCEA LES LANDES DE PAGNAC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Verneuil Sur Vienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1995
Siret
40147093500016
Code APE
513T
Adresse
32 AV GENERAL LECLERC
87100 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/01/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1995
Siret
40147093500024
Code APE
513T
Origine du fonds
Création
Activité principale
Assurer ou faciliter la vente des produits agrobiologiques et l'approvisionnement fournir à ses adhérents tous services nécessaires a leurs exploitations
Adresse
66 RUE 64-66 rue Paul Claudel
87000 , Limoges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
64
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
29/01/2021
Description
Ordonnance du 25/01/2021. Remplacement du Juge Commissaire par Madame Sophie TERNET FRISAT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 13/03/2020 , SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe URBAIN, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 13/03/2020.
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Ordonnance du 20/01/2020. Remplacement du Juge Commissaire par Monsieur Henri PFEIFFER
Numéro d'observation
3427
Date d'ajout
04/07/2008
Description
Radiation du RCS le 04/07/2008 avec effet au 31/01/2005 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
2834
Date d'ajout
03/06/2008
Description
JUGEMENT / 28 MAI 2008 / CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
611
Date d'ajout
01/02/2005
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 26 JANVIER 2005 - LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 31 JANVIER 2005 DATE CESSATION PAIEMENTS : 21 JANVIER 2005 JUGE COMMISSAIRE : MR AVERTY MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES Date d'effet : 26/01/2005
Numéro d'observation
388
Date d'ajout
21/01/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 21 JANVIER 2005 Date d'effet : 21/01/2005
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
16/03/2004
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/03/2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE PLAN DE CONTINUATION DE L'ENTREPRISE ET A DESIGNE Maitre PH.URBAIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 10/03/2004 Date d'effet : 10/03/2004
Numéro d'observation
5448
Date d'ajout
24/12/2003
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 17/12/2003, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 10 MARS 2004 A COMPTER DU 17/12/2003 Date d'effet : 17/12/2003
Numéro d'observation
4579
Date d'ajout
28/10/2003
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 22/10/2003, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 17 DECEMBRE 2003 A COMPTER DU 22/10/2003 Date d'effet : 22/10/2003
Numéro d'observation
4151
Date d'ajout
30/09/2003
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR AVERTY REPRESENTANT DES CREANCIERS: Maitre PH.URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL 87000 LIMOGES DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 15/09/2003 A COMPTER DU 24/09/2003 Date d'effet : 24/09/2003
Numéro d'observation
4099
Date d'ajout
29/09/2003
Description
(Divers) NOMINATION DE MR PEULIER JEAN-MICHEL EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MR MOINEVILLE LUC REPRESENTANT DES LANDES DE PAGNAC QUI DEVIENT TRESORIER. NOMINATION DE MR DESLANDES JEAN JACQUES EN QUALITE DE VICE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR COUTURIER JEAN LOUIS QUI DEVIENT SECRETAIRE. NOMINATION DE MR PEGOURDIE DANIEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. DEMISSION DE MME POUGNON CHRISTINE, DE MR PEIGNIN OLIVIER DE MR CHABRELY PIERRE ET DE MR BARDET MICHEL DE LEURS QUALITE D'ADMINISTRATEURS Date d'effet : 09/04/2003
Numéro d'observation
3952
Date d'ajout
16/09/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 15 SEPTEMBRE 2003 Date d'effet : 15/09/2003
Numéro d'observation
1135
Date d'ajout
28/02/2002
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE LA MAISON DE L'AGRICULTURE 32 AVENUE DU GENERAL LECLERC 87000 LIMOGES CEDEX A 64-66 RUE PAUL CLAUDEL 87000 LIMOGES Date d'effet : 18/12/2001
Numéro d'observation
1134
Date d'ajout
28/02/2002
Description
(Divers) NOMINATION DE MR BARDET MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR JOURNAUD BRUNO ET NOMINATION DE MR PEIGNIN OLIVIER EN QUALITE DE SECRETAIRE ADJOINT Date d'effet : 17/05/2001
Numéro d'observation
1132
Date d'ajout
28/02/2002
Description
(Divers) NOMINATION DE MR CHABRELY PIERRE EN QUALITE DE TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MR KELLER JEROME, NOMINATION DE MR DESSUS JEAN JACQUES ET MR COUTURIER JEAN LOUIS EN QUALITE DE VICE PRESIDENT, NOMINATION DE MR PEULIER JEAN MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DEMISSION DE MME DELAPLACE HELENE DE MME RODIER MARIE FRANCE ET DE MR JOBART JEAN CLAUDE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR Date d'effet : 07/05/1998
Numéro d'observation
1133
Date d'ajout
28/02/2002
Description
(Divers) DEMISSION DE MR MAISON JEAN DE SA QUALITE DE VICE PRESIDENT ET NOMINATION DE MME POUGNON CHRISTINE EN QUALITE DE SECRETAIRE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MR LORIOUX DIDIER QUI DEVIENT ADMINISTRATEUR Date d'effet : 20/07/1999
Numéro d'observation
3425
Date d'ajout
08/09/1997
Description
(Divers) NOMINATION DE ME LORIOUX DIDIER EN QUALITE DE SECRETAIRE EN REMPLACEMENT DE MME DELAPLACE HELENE (QUI DEVIENT ADMINISTRATEUR) A CPTER DU 28.04.1997 NOMINATION DE MR KELLER JEROME EN QUALITE DE TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MME LACHAUME MARIE FRANCE (QUI DEVIENT ADMINISTRATEUR) DEMISSION DE MR BRADLEY RICHARD ET DE MR METEYER XAVIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 28.04.1997 NOMINATION DE MR JOURNOUD BRUNO (ANCIEN TRESORIER) EN QUALITE D'ADMINISTRATEURA CPTER DU 28.04.1997 NOMINATION DE MME POUGNON CHRISTINE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 28.04.1997
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 747.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).