Entreprise : SANAM - SIREN 401 456 264
Identité
Dénomination
SANAM
Sigle
HOBBY CAR
SIREN (siège)
401 456 264
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1995
Date de fin de la personne morale
26/06/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme nationale à directoire
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
41120 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THENAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGROND GERARD , MARIE , HENRY
Qualité
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
NEUILLY
Nom, Prénom(s)
LAFON JACQUES , CLAUDE , ROBERT
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1931
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BERANGER CHANTAL , RENEE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
SAINT CLOUD
Nom, Prénom(s)
DEGROND FRANCOIS , MARIE , JEAN
Qualité
Président du directoire, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
CHAMONIX
Nom, Prénom(s)
VIDAL JEAN , RENE , LOUIS
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
VANVES
Nom, Prénom(s)
BECK GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
KAWTAR INTERNATIONAL GROUP LTD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
RIYADH (ARABIE SEOUDITE)
Dénomination
CABINET TUILLET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/05/1995
Siret
40145626400019
Code APE
341Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
ASSEMBLAGE ET COMMERCIALISATION DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEURS AMPHIBIES ET TOUT TERRAIN
Adresse
41400 , LE CONTROIS-EN-SOLOGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THENAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1284
Date d'ajout
10/04/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 06/04/01
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
520
Date d'ajout
06/02/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 26/01/2001 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE M. BLOMMAERS EN REMPLACEMENT DE MME DARRET-COURGEON Date d'effet : 26/01/2001
Numéro d'observation
156
Date d'ajout
10/01/2000
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 07/01/2000 DESIGNE COMME JUGE-COMMISSAIRE MME DARRET-COURGEON EN REMPLACEMENT DE M. BOISSET Date d'effet : 07/01/2000
Numéro d'observation
2216
Date d'ajout
05/08/1997
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PAR JUGEMENT DU 04/08/97 NOMME M. BOISSET JUGE COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE M. BICHON.
Numéro d'observation
2754
Date d'ajout
26/09/1995
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE, FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 25/09/95 NOMME M.BICHON JUGE COMMISSAIRE ET ME LAVALLART, 12 PLACE JEAN JAU A BLOIS, MANDATAIRE LIQUIDATEUR PAR JUGEMENT DU 25/09/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).