Entreprise : IL ETAIT UNE FOIS - SIREN 401 453 097
Identité
Dénomination
IL ETAIT UNE FOIS
SIREN (siège)
401 453 097
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1996
Date de fin de la personne morale
07/03/2015
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
55 BD DE STRASBOURG 34400 LUNEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUCON GEORGES , EMILE , SYLVAIN
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1922
Commune de résidence
MAUGUIO
Nom, Prénom(s)
VICH MARTI JUAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
CANARIES (ESPAGNE)
Nom, Prénom(s)
OKA ABDELMAJID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1918
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COMPAS COMITE MEDITERRANNEE DE PROMOTION ET D'ASSISTANCE MUT
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
AFRICA - ASSOCIATION FRANCAISE DE RELATIONS AVEC L'AFRIQUE
Qualité
Membre
Commune de résidence
LA GRANDE MOTTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/11/1995
Siret
40145309700024
Enseigne
IL ETAIT UNE FOIS
Code APE
525Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente de livres et objets d'art
Adresse
55 BD 55 boulevard de Strasbourg
34400 , Lunel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1995
Siret
40145309700016
Code APE
748K
Adresse
15 RUE DES RECUREURS
81540 , DURFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15261
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Radiation du RCS le 27/05/2019 avec effet au 27/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13745
Date d'ajout
17/12/1996
Description
ADMINISTRATEURS PARTANTS : MR VILLARD JACQUES ROGER JOSEPH ARSENE ET MME VILLARD NEE BOUJAREL SUZANNE MARIE A COMPTER DU 31/08/96 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR OKA ABDELMAJID ET MR VICH MARTI JUAN MEMBRE DU GROUPEMENT PARTANT : STE DES AMIS DE RENE VILLARD NOUVEAU MEMBRE : AFRICA - ASSOCIATION FRANCAISE DE RELATIONS ET D'INITIA- TIVES AVEC LE CONTINENT AFRICAIN A COMPTER DU 23/09/96 DISSOLUTION ANTICIPEE DU GIE NOMINATION EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE MR OKA ABDELMAJID
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES LE 28/06/95 SOUS LE NO A 777
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).