Entreprise : DEFINITION MANAGEMENT - SIREN 401 438 502
Identité
(Entreprise radiée le 05/08/2002)
Dénomination
DEFINITION MANAGEMENT
SIREN (siège)
401 438 502
Date d'immatriculation au RNE
29/02/1996
Fermeture de l'établissement - 40143850200015
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/1997
Date de fin de la personne morale
28/02/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
167 A AV ROUGET DE LISLE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CESCON PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Drancy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40143850200015
Enseigne
ESPACE BEAUTE ANGELA
Code APE
523E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente de produits cosmétiques et accessoires formation et commerce en général
Adresse
167 A AV 167 Avenue ROUGET DE L'ISLE
94400 , Vitry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14476
Date d'ajout
06/07/2001
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13138
Date d'ajout
05/07/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 05/07/2001 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Lefort des Ylouses Joël , nom du liquidateur : Me Guillemonat Jean-yves
Numéro d'observation
402
Date d'ajout
05/01/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 04/01/2000 nommant m. Joël Lefort des Ylouses juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19364
Date d'ajout
19/12/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 18/12/1997 , la liquidation judiciaire sous le numéro 97j01491 , date de cessation des paiements le 18/06/1996 , désigne juge commissaire m. jacques Buchfinck , juge commissaire suppléant m. Philippe Bruel , liquidateur me Jean-yves Guillemonat 1 ave du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).