Entreprise : FENSTER - SIREN 401 426 788
Identité
Dénomination
FENSTER
Sigle
FENSTER
SIREN (siège)
401 426 788
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1995
Date de fin de la personne morale
10/07/2045
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
ZI GRANDE SAVANE 97113 GOURBEYRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUREAUX DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Petit-Bourg
Nom, Prénom(s)
MAUREAUX DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
GOURBEYRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1995
Siret
40142678800014
Code APE
252E
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION INDUSTRIELLES ET COMMERCIALISATION DE MENUISERIE PVC ET ALU
Code APRM
2223ZZ - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Adresse
Zone Industrielle DE GRANDE SAVANE
97113 , Gourbeyre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
26/05/2004
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT MR MAUREAUX JEANNOUVEAU GERANT MR MAUREAUX DIDIERDate d'effet : 13/04/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE,NOUS ALEX BOURA PROROGEONS JUSQU'AU 31/08/2002 LE DELAI DE LA REUNION DE L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE APPELER A STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2001- MENTION : JUGEMENT D'OUVERTUE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 19/01/2006 DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS PERIODE D'OBSERVATION A L'EGARD DE LA QSOCIETE- FIXE PROVISOIRE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15/10/2005. - DESIGNE MR FADDOUL, JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE ET MR GABRIEL, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT * ME DUMOULIN, MANDATAIRE JUDICIAIRE - MR BITOR MAYHIEU EN QUALITE DE REPRESENTANT DES SALARIES.- MR MAUREAUX DIDIER, MANDATAIRE AD'HOC - ME MONNAIE, COMMISSAIRE PRISEUR.Par jugement en date du 04 décembre 2008, le T.M.C. de POINTE-A-PITRE a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).