Entreprise : ERCA ECONOMISTES - SIREN 401 392 816
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2020)
Dénomination
ERCA ECONOMISTES
SIREN (siège)
401 392 816
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1995
Date de fin de la personne morale
25/06/2094
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE BELFORT 25600 SOCHAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAIRE DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Feche l'église
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40139281600013
Code APE
742B
Adresse
20 RUE DES POTIERS
25200 , MONTBELIARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET NO 22
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
40139281600021
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Économiste de la construction , métreur, maîtrise d'oeuvre dans le domaine de la construction, tous conseils ou prestations de services dans le domaine de la construction et/ou du bâtiment
Adresse
9 RUE 9 rue de Belfort
25600 , Sochaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
20/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5142
Date d'ajout
28/10/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/10/2019
Description
Dissolution à compter du 30/09/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/09/2019, liquidateur : MAIRE David, siège de la liquidation : 5 Rue des Combes 90100 Fêche-l'Église, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 25/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Montbeliard ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Belfort. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Belfort décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).