Entreprise : SCP KINEKIB - SIREN 401 351 754
Identité
Dénomination
SCP KINEKIB
SIREN (siège)
401 351 754
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1995
Date de fin de la personne morale
25/06/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de masseurs-kinésithérapeutes
Capital social
137204.12 EUR
Adresse du siège
1 PL DU VARQUEZ 56170 QUIBERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS IVAN , GEORGES , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Quiberon
Nom, Prénom(s)
POITOU NICOLAS , MARIE , GEORGES , JEAN
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Quiberon
Nom, Prénom(s)
NICOLAS MAEL , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Ploemel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/06/1995
Siret
40135175400023
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Masseurs kinésithérapeutes
Adresse
1 PL 1 place du Varquez
56170 , Quiberon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/1995
Siret
40135175400015
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Adresse
10 RUE POULIGNER
56170 , QUIBERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2801
Date d'ajout
27/02/2020
Description
Radiation du RCS le 27/02/2020 avec effet au 27/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
946
Date d'ajout
02/02/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016. Liquidateur : POITOU Nicolas, Marie, Georges, Jean, anciennement Gérant (maintenu associé). Le siège de la liquidation est fixé au siège "1 place du Varquez 56170 Quiberon". Journal d'annonces légales : PONTIVY JOURNAL en date du 06/01/2017.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 900 000.00 FRF nouveau montant : 137 204.12 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).