Entreprise : GAEC SAINT LARY - SIREN 401 315 213
Identité
Dénomination
GAEC SAINT LARY
SIREN (siège)
401 315 213
Date d'immatriculation au RNE
15/06/1995
Début d’activité
01/05/1995
Date de fin de la personne morale
14/06/2045
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole (cultures de céréales cultures industrielles)
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
228195 EUR
Adresse du siège
LD ST LARY 32500 SAINTE-RADEGONDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASTELLI CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
SAINTE RADEGONDE
Nom, Prénom(s)
CASTELLI NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
SAINTE RADEGONDE
Nom, Prénom(s)
CASTELLI BENOIT , PATRICK , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1990
Commune de résidence
Sainte-Radegonde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1995
Siret
40131521300017
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole (cultures de céréales cultures industrielles)
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD ST LARY
32500 , SAINTE-RADEGONDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE RADEGONDE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
667
Date d'ajout
07/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2013 : Partant : CASTELLI Jean-Claude, Gérant Nouveau : CASTELLI Benoit, Patrick, Christophe, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2256
Date d'ajout
10/09/2001
Description
CAPITAL DE 1 521 300 F REDUIT A 1 496 861 F SOIT EN EUROS : 228 195 EUROS CHANGEMENT D'UN CO-GERANT : ANCIEN ; MME CASTELLI DENISE NOUVEAU ; MR CASTELLI NICOLAS Date d'effet : 01/01/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).