Entreprise : SOC COOP AGRICOLE PRODUCT CAPRINS GUADEL - SIREN 401 287 792
Identité
Dénomination
SOC COOP AGRICOLE PRODUCT CAPRINS GUADEL
SIREN (siège)
401 287 792
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1995
Début d’activité
04/04/1995
Date de fin de la personne morale
22/05/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Élevage d'ovins et de caprins
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital social
1981.84 EUR
Adresse du siège
RPT DE DESTRELLAN 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHER JACKY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Mention de la qualité
Actif agricole
Nom, Prénom(s)
DENIN HONORE , THEODORE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
DIEUPART-RUEL-TOLASSILIGON LAURENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
JEAN-LOUIS MARIA
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Lamentin
Nom, Prénom(s)
JULES PATRICK , CECILIEN
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
La Désirade
Nom, Prénom(s)
PARENT BRUNO , JEAN
Qualité
Vice-Président
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
POMPILIUS ANAIS , PAUL
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Gourbeyre
Nom, Prénom(s)
SYNESIUS ALAIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Le Moule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/04/1995
Siret
40128779200014
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage d'ovins et de caprins
Autres Activités
Élevage d'ovins et de caprins
Adresse
RPT DE DESTRELLAN
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3353
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/07/2017 :Partant : DIAKOK Harry, Commissaire aux comptes suppléantPartant : PALMISTE Pierre Henry, AdministrateurPartant : SIZAM-BASTARAUD Francois Claude, AdministrateurPartant : REGENT Gerard Ignace, TrésorierPartant : LAUDORT Jean Luc, Vice-présidentPartant : NEBOT Marius, Vice-présidentPartant : JASOR Yves, SecrétaireNouveau : JULES Patrick, Cécilien, Vice-présidentNouveau : PARENT Bruno, Jean, Vice-présidentNouveau : DENIN Honoré, Théodore, TrésorierNouveau : JEAN-LOUIS Maria, SecrétaireNouveau : DIEUPART-RUEL-TOLASSILIGON Laurent, Secrétaire adjointNouveau : POMPILIUS Anais, Paul, AdministrateurJAL : France antilles du 16/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 13 000.00 FRF nouveau montant : 1 981.84 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).