Entreprise : IDC INVESTISS DEFISCALISATION CONSEILS - SIREN 401 265 103
Identité
Dénomination
IDC INVESTISS DEFISCALISATION CONSEILS
SIREN (siège)
401 265 103
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1996
Date de fin de la personne morale
28/11/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20000.09 EUR
Adresse du siège
24 RUE SAINT THOMAS 27000 EVREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAJON GILBERT , PHILIBERT , RAOUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40126510300036
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités d'agent com- mercial, toutes missions d'études et de conseils en matière de réalisations immobilières de place- ment financiers et d'investisseents
Adresse
24 RUE 24 Rue Saint Thomas
27000 , Evreux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1995
Siret
40126510300010
Code APE
511R
Adresse
5 RUE TERNAUX
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1996
Siret
40126510300028
Code APE
511R
Adresse
47 RUE SAINT THOMAS
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13974
Date d'ajout
16/08/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/01/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/11/1996
Description
Historique des observations depuis le 29/11/1996 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL NORMAND Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de LOUVIERS - RCS 95B65 Publication : EURE AGRICOLE du 18.05.1995 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 01.10.1996 Radiation à l'ancien Siege
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).