Entreprise : BOIELDIEU IMMO - SIREN 401 241 112
Identité
Dénomination
BOIELDIEU IMMO
SIREN (siège)
401 241 112
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1995
Début d’activité
03/06/2019
Date de fin de la personne morale
19/06/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
2207 RUE DE BOIS ISAMBERT 76710 MONTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNEL LESLIE , LISE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
BAFFREY JEAN-FRANCOIS , HENRI , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Montville
Nom, Prénom(s)
BRUNEL JEROME , MAURICE , GILBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Belbeuf
Nom, Prénom(s)
BAFFREY ERIC , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Bihorel
Nom, Prénom(s)
ROUSSELLES MARC , RENE , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Neufchâtel-en-Bray
Nom, Prénom(s)
BAFFREY GUILLAUME , ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Nom, Prénom(s)
BAFFREY MARC , SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Saint-Ouen-du-Breuil
Nom, Prénom(s)
LEPESQUEUR NICOLE , THERESE , ALICE
Nom d'usage
NICOL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
ROUSSELLES MARTINE , REJANE , CHARLOTTE
Nom d'usage
LANCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
LANCIEN PHILIPPE , JULIEN , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Dieppe
Nom, Prénom(s)
PLANTROU NICOLAS , MARIE , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/06/2019
Siret
40124111200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2207 RUE DE BOIS ISAMBERT
76710 , MONTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).