Entreprise : GFA GILLES FRANCIS ANDRE - SIREN 401 237 763
Identité
Dénomination
GFA GILLES FRANCIS ANDRE
SIREN (siège)
401 237 763
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1995
Début d’activité
01/05/2007
Date de fin de la personne morale
11/06/2020
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
propriété, administration d'immeubles et droits immobiliers à destination viticole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
247333.29 EUR
Adresse du siège
34 RUE D ARDOMPREZ 59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESORMAIS ANDRE
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Templeuve-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
POURBAIX GILLES
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Templeuve-en-Pévèle
Nom, Prénom(s)
HENNEBOIS FRANCIS
Qualité
Gérant, Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Lambres-lez-Douai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2007
Siret
40123776300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, administration d'immeubles et droits immobiliers à destination viticole.
Adresse
34 RUE D ARDOMPREZ
59242 , TEMPLEUVE-EN-PEVELE - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/1995
Siret
40123776300016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION VITICOLE
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION VITICOLE
Adresse
28 RUE DE L EGLISE
21360 , BLIGNY-SUR-OUCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BLIGNY SUR OUCHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11838
Date d'ajout
01/07/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Lille Métropole à compter du 01/05/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/06/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 622 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 247 333.29 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).