Entreprise : SCI AELPLO - SIREN 401 223 466
Identité
Dénomination
SCI AELPLO
SIREN (siège)
401 223 466
Date d'immatriculation au RNE
07/10/2008
Début d’activité
03/09/2008
Date de fin de la personne morale
06/10/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration et location de biens immobiliers acquis ou édifiés, acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
912 EUR
Adresse du siège
PENVERN 22500 PAIMPOL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUENARD MICHEL , MARY , SIMON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Louannec
Nom, Prénom(s)
TOCQUE CHANTALE , MARIE , FRANCINE , BERTHE
Nom d'usage
BOUENARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Louannec
Dénomination
ITM ENTREPRISES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 15
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/2008
Siret
40122346600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration et location de biens immobiliers acquis ou édifiés, acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Autres Activités
Administration et location de biens immobiliers acquis ou édifiés, acquisition, prise à bail, mise en valeur de tous terrains et édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial et accessoirement d'habitation
Adresse
PENVERN
22500 , PAIMPOL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/1995
Siret
40122346600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES BRANCHETTES
35370 , ARGENTRE-DU-PLESSIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4349
Date d'ajout
07/10/2008
Description
Modification des personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/09/2008 : Partant : SA SERGA, gérant associé Nouveau : Mme BOUENARD née TOCQUE Chantale, Gérante associée Nouveau : Mr BOUENARD Michel, Associé Nouveau : SA ITM ENTREPRISES, Associée Capital social arrondi à 152 euros à compter du 03/09/2008
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).