Entreprise : SERRURERIE MONTAGE MAINTENANCE INDUSTRIE - SIREN 401 168 059
Identité
Dénomination
SERRURERIE MONTAGE MAINTENANCE INDUSTRIE
Sigle
SMMI
SIREN (siège)
401 168 059
Date d'immatriculation au RNE
17/07/1995
Date de fin de la personne morale
16/04/2094
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
ZA LES FOURS A CHAUX 14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bretteville-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAISNEY THOMAS , QUENTIN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Auge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/03/2000
Siret
40116805900020
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de serrurerie montage maintenance chaudronnerie manutention industriels
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
ZA LES FOURS A CHAUX
14140 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bretteville-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/03/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/1995
Siret
40116805900012
Enseigne
SMNI
Code APE
454D
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Origine du fonds
Création
Activité principale
SERRURERIE MONTAGE MAINTENANCE CHAUDRONNERIE MANUTENTION INDUSTRIELS
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Code APRM
4332BB - Métallerie, serrurerie
Adresse
RTE DE VENDEUVRE
14270 , ERNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6924
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3012
Date d'ajout
24/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2020 Liquidateur : LAISNEY Thomas, Quentin, Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : ZA les Fours à Chaux - Bretteville-sur-Dives 14170 Saint-Pierre En auge Journal d'annonces légales : Le Parisien.fr en date du 04/08/2020
Numéro d'observation
624
Date d'ajout
21/05/2001
Description
Modification autre Changement de la date de clôture de l'exercice social : Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/03 L'exercice 2001 sera clos le 31/03/2001 et non le 30/06/2001 Date d'effet : 31/03/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes constitutifs au greffe du tribunal de commerce de falaise le 02/06/1995 sous le numéro à/98 journal publicateur : Les nouvelles de falaise du 12/05/1995 le tribunal de commerce de falaise a été rattaché au tribunal de commerce de Conde sur noireau par décret n°99-659 du 30/07/1999 avec effet au 1er janvier 2000 la société ne conserve aucune activité dans le ressort de l'ancien siège --------------------------------------------------------------------------- codes codes statistiques attribués par l'INSEE codé ape : 454d numéro Siret : 401 168 059 00020 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).