Entreprise : SOCIETE CIVILE DOMI PORT ANNA - SIREN 401 157 979
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DOMI PORT ANNA
SIREN (siège)
401 157 979
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2007
Début d’activité
09/07/2007
Date de fin de la personne morale
22/08/2094
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Support juridique de propriétés privées. Propriété, gestion, administration de tous immeubles appartenant exclusivement à la société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
118910.23 EUR
Adresse du siège
11 RUE DU GROS CHENE 76520 LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUELLAIN MICHELE , MONIQUE , MAURICETTE
Nom d'usage
MONDON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN
Nom, Prénom(s)
MONDON HELENE , DIANE , LUCIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
ROUEN
Nom, Prénom(s)
MONDON ELISE , MARIE , ESTELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
CAUDEBEC LES ELBEUF
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/2007
Siret
40115797900022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Support juridique de propriétés privées. Propriété, gestion, administration de tous immeubles appartenant exclusivement à la société.
Autres Activités
Support juridique de propriétés privées. Propriété, gestion, administration de tous immeubles appartenant exclusivement à la société.
Adresse
11 RUE DU GROS CHENE
76520 , LES AUTHIEUX-SUR-LE-PORT-SAINT-OUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1995
Siret
40115797900014
Code APE
702A
Adresse
LD LA CAPELLE
27670 , BOSROUMOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6340
Date d'ajout
23/08/2007
Description
Changement de domicile de la gérante : Mme Michèle MONDON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6340
Date d'ajout
23/08/2007
Description
Gérant partant : M. MONDON Jean, décédé le 23 juillet 2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).