Entreprise : SCI ONZE RUE CAUMARTIN - SIREN 401 143 284
Identité
Dénomination
SCI ONZE RUE CAUMARTIN
SIREN (siège)
401 143 284
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1995
Début d’activité
21/04/1995
Date de fin de la personne morale
05/06/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition construction propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration, gestion et exploitation, par bail, location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1097.63 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bouvier d'Yvoire ANNE , MARIE
Nom d'usage
MEAUDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
Champagne-en-Valromey
Nom, Prénom(s)
CHARVERIAT DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
CHARVERIAT LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Rives sur Fure
Nom, Prénom(s)
Charveriat ARNAUD , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Andert-et-Condon
Nom, Prénom(s)
LE LOUP DE SANCY DE ROLLAND MARIE-LAURE
Nom d'usage
TOURRAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LE LOUP DE SANCY DE ROLLAND GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Gargenville
Nom, Prénom(s)
LE LOUP DE SANCY DE ROLLAND CAROLINE
Nom d'usage
GIRAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
Le Loup de Sancy de Rolland LEOPOLD , OSCAR , ARTHUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2009
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Le Loup de Sancy de Rolland CAMILLE , MARIE , JOSEPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MEAUDRE JEAN , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Champagne en Valromey
Nom, Prénom(s)
MEAUDRE ISABELLE
Nom d'usage
Meaudre
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/04/1995
Siret
40114328400024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration, gestion et exploitation, par bail, location
Autres Activités
Acquisition construction propriété de tous biens immobiliers, mise en valeur, administration, gestion et exploitation, par bail, location
Adresse
11 RUE DE CAUMARTIN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/04/1995
Siret
40114328400016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
01300 , ANDERT-ET-CONDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/09/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).