Entreprise : TRANS EURO TEAM - SIREN 401 139 084
Identité
(Entreprise radiée le 17/02/2012)
Dénomination
TRANS EURO TEAM
Sigle
TET
SIREN (siège)
401 139 084
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1997
Fermeture de l'établissement - 40113908400032
- Date d'effet de la fermeture : 05/12/2011
Fermeture de l'établissement - 40113908400016
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/1996
Fermeture de l'établissement - 40113908400024
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2000
Date de fin de la personne morale
18/02/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
91 RTE DU MOULIN DE LOSQUE 84300 CAVAILLON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN 109
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOUSTOU OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
L'ISLE SUR LA SORGUE
Nom, Prénom(s)
BROCHUT MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ARLES
Dénomination
ARES.XPERT AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/05/1995
Siret
40113908400032
Nom commercial
GYMA LOGISTIQUE
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations de prestations à caractère logistique comprenant notamment la réception de marchandises leur Entreprosage leur stockage leur préparation et en tant que de besoin, leur conditionnement ainsi que toutes opérations se rapportant À l'activité de commissionnaire de transport
Adresse
91 RTE 91 route du Moulin de Losque
84300 , Cavaillon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MIN 109
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/1995
Siret
40113908400016
Code APE
602L
Adresse
RTE DE PERNES
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1996
Siret
40113908400024
Code APE
602M
Adresse
ESPACE D'ACTIVITE SAINTE ANNE
84700 , SORGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11318
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 10/07/2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître Frédéric TORELLI en lieu et place de Maître Frédéric TORELLI ès noms Date d'effet : 10/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2061
Date d'ajout
17/02/2012
Description
Radiation du RCS le 17/02/2012 avec effet au 05/12/2011 cessation compléte d'activité fusion absorption par la société gyma france
Numéro d'observation
8823
Date d'ajout
03/08/2011
Description
Jugement en date du 1er août 2011 le Tribunal de commerce d'Avignon arrête le plan de sauvegarde avec cession partielle de la branche d'activité "épices" à la société CEPASCO. Fixe la durée du plan à 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan : Me TORELLI Frédéric.
Numéro d'observation
2155
Date d'ajout
22/02/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) EN DATE DU 16/02/2011, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 6 MOIS Date d'effet : 16/02/2011
Numéro d'observation
13891
Date d'ajout
06/12/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (sauvegarde) EN DATE DU 01/12/2010, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 4 MOIS Date d'effet : 01/12/2010
Numéro d'observation
9033
Date d'ajout
30/07/2010
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde Suivant jugement en date du 30/07/2010, le Tribunal de Commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné: Juge commissaire...........: DAUDIER Mireille Juge commissaire suppléant: STAIANO Guy Mandataire judiciaire : Me TORELLI Frédéric 4, impasse Plat Boulevard St Jean 84000 Avignon Administrateur judiciaire : SCP CHAVAUX - LAVOIR 11, rue de Sontay 75116 Paris 16 surveiller le débiteur dans sa gestion A compter du 30/07/2010 Date d'effet : 30/07/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- SUITE AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE CARPENTRAS A SORGUES, DEPOT DES STATUTS AU GREFFE D'AVIGNON EN DATE DU 19.02.97. LA LIBERTE L'HOMME DE BRONZE DU 11.01.97.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).