Entreprise : SCI FRIQUET - SIREN 401 131 479
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2021)
Dénomination
SCI FRIQUET
SIREN (siège)
401 131 479
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1995
Fermeture de l'établissement - 40113147900024
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2017
Fermeture de l'établissement - 40113147900016
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2017
Date de fin de la personne morale
30/05/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
64028.59 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES CREUX 39410 SAINT-AUBIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEZARD GEORGETTE
Nom d'usage
BOZZOLO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
BOZZOLO JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
BOZZOLO BRUNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Aubin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1995
Siret
40113147900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE DE VERDUN
39410 , SAINT-AUBIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/04/1995
Siret
40113147900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ECHANGE, APPORT, ACQUISITION OU AUTREMENT...
Adresse
11 RUE 11 Rue des Creux
39410 , Saint-Aubin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Lons Le Saunier.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/001083
Date d'ajout
10/06/2006
Description
Changement de gérant MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES PARTANT : TOUILLIER JEAN-NOEL, GÉRANT(E) A COMPTER DU 16.10.2002 NOUVEAU : BOZZOLO BRUNO, GÉRANT(E) A COMPTER DU 23.05.2003 NOUVEAU : BOZZOLO JACQUES, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE A COMPTER DU 02.05.2006 NOUVEAU : BOZZOLO GEORGETTE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE A COMPTER DU 02.05.2006 SUIVANT AGE DU 29 MAI 2003 ET ACTE NOTARIE DU 02.05.2006 J.A.L.: LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 05.05.2006 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 29.11.1996 ANCIENNE ADRESSE : 15 RUE DE VERDUN 39410 SAINT AUBIN NOUVELLE ADRESSE : 11 RUE DES CREUX 39410 ST AUBIN SUIVANT ASSEMBLEE DU 29.11.1996 J.A.L.: LE JURA AGRICOLE ET RURAL DU 05.05.2006 date d'effet : 23/05/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 420 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 64 028.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).