Entreprise : SOC CIVILE CONSTRUCT VENTE MONT DE VAUX - SIREN 401 126 677
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SOC CIVILE CONSTRUCT VENTE MONT DE VAUX
Sigle
SCCV MONT DE VAUX
SIREN (siège)
401 126 677
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1995
Date de fin de la personne morale
05/06/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 RUE DU MONT DE VAUX 02000 LAON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDIN DIDIER , AMBROISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Laon
Nom, Prénom(s)
BATISSE LAURENT-MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Pinon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1995
Siret
40112667700012
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de terrains, constructions, vente, location acquisition de terrains, constructions, vente, location
Adresse
17 RUE Chez Anica 17 rue du Mont de Vau X, Laon Cedex
02006 , Laon CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 147
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 52 4.49 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/06/1995
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A228 le 06/06/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).