Entreprise : SCI DE LA ZAC DU CABRAU - SIREN 401 112 610
Identité
(Entreprise radiée le 14/01/2019)
Dénomination
SCI DE LA ZAC DU CABRAU
SIREN (siège)
401 112 610
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1995
Fermeture de l'établissement - 40111261000019
- Date d'effet de la fermeture : 25/10/2018
Date de fin de la personne morale
30/05/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 LOT ZAC DU CABRAU 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARTIN DE CRAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRET BERNARD , JEAN-MARIE , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
BAGNOLS SUR CEZE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/01/1995
Siret
40111261000019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et, notamment, d'un ensemble immobilier sis Z.A.C. de Cabrau n° 1 13310 saint-martin-de-crau
Adresse
1 LOT Z A.C. de Cabrau N° 1
13310 , Saint-Martin-de-Crau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARTIN DE CRAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
307
Date d'ajout
14/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : PERRET Bernard, Jean-Marie, François Le siège de la liquidation est fixé à : 1 route de Remoulins 30210 Saint Hilaire d'Ozilhan Journal d'annonces légales : TPBM en date du 18/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
313
Date d'ajout
14/01/2019
Description
Radiation du RCS le 14/01/2019 avec effet au 30/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).