Entreprise : MESSIEURS FAVREAU ET ASSOCIES - SIREN 401 106 703
Identité
Dénomination
MESSIEURS FAVREAU ET ASSOCIES
SIREN (siège)
401 106 703
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1995
Date de fin de la personne morale
22/05/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
53357.16 EUR
Adresse du siège
126 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVREAU PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1928
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE VIGOUROUX D'ARVIEU ALEXIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE GESTION LABORDE S.G.L.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA PROGESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA FRANCE EXPERTISE ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/05/1995
Siret
40110670300010
Code APE
671C
Adresse
126 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0718925
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20-01-2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Olivier Duboureau Juge Commissaire, SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, mandataire judiciaire liquidateur .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1995B0718924
Date d'ajout
23/11/2012
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 22/11/2012
Numéro d'observation
1995B0718910
Date d'ajout
11/09/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04.09.2006 NOMMANT SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME PIERREL 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
1995B071899
Date d'ajout
20/02/2006
Description
JUGEMENT DU 16.02.2006. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.BAGNERES
Numéro d'observation
1995B071898
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1995B071896
Date d'ajout
07/06/1996
Description
JUGEMENT DU 06.06.96. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 962972, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 24.05.96, JUGE COMMISSAIRE: M.COURBOT, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.PIARD,LIQUIDATEUR ME PIERREL 211 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DELA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
1995B071895
Date d'ajout
25/05/1996
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 24.05.96.
Numéro d'observation
1995B071892
Date d'ajout
19/07/1995
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT PARTIEL D'ACTIF : MESSIEURS FAVREAU ET CIE RCS PARIS B338687312
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).