Entreprise : SCI DES AMIS DE SAINT SATURNIN - SIREN 401 073 531
Identité
Dénomination
SCI DES AMIS DE SAINT SATURNIN
Sigle
SCI DE SAINT SATURNIN
SIREN (siège)
401 073 531
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1995
Début d’activité
19/05/1995
Date de fin de la personne morale
25/05/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion de tous biens immobiliers, notamment sis à saint-saturnin de Tartaronne (48)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
48500 SAINT-SATURNIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Saturnin de Tartaronne
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE HUMBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
MOUCHET DE BATTEFORT DE LAUBESPIN ALIX
Nom d'usage
DE FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
PARIS 07
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/1995
Siret
40107353100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion de tous biens immobiliers, notamment sis à saint-saturnin de Tartaronne (48)
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion de tous biens immobiliers, notamment sis à saint-saturnin de Tartaronne (48)
Adresse
48500 , SAINT-SATURNIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Saturnin de Tartaronne
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1370
Date d'ajout
25/10/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2016 : Partant : DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE Henri, Gérant Changement de qualité : DE FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE Alix, Associée indéfiniment responsable devient Gérante, Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : DE FEYDEAU DE SAINT-CHRISTOPHE Humbert, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).